Sara Theresa Birn Lysgaard
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Interessentskabet m. t. Ellen Theresa (Ejer) |
Største overskud: | 133.308' DKK VITTA LYSGAARD HOLDING III ApS (2021) |
Største underskud: | -16.937' DKK SARA LYSGAARD HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 202.262' DKK SARA LYSGAARD HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 16.871' DKK SARA LYSGAARD HOLDING A/S (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MIDTJYDSK SKOLE- OG KULTURFOND (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af JULES JULIAN ApS (16 år 3 måneder) |
Seed: 1571256797
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2001 ved Interessentskabet m. t. Ellen Theresa i hvervet som Ejer. Sara Theresa Birn Lysgaard købte sig ind i virksomheden den 12. november 2001 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Sara af: Vitta Theresa Lysgaard, Knud Lysgaard, TANKSKIBSREDERIET HERNING A/S og 2 andre personer. Rollen som Ejer havde Sara i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen den 16. april 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. april 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SARA LYSGAARD HOLDING AF 2014 ApS
Ejerandel: 100% -
SARA LYSGAARD HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SL ANDRATX ApS
Via SARA LYSGAARD HOLDING A/S -
NODE Publishing ApS
Via SARA LYSGAARD HOLDING A/S -
IC WaterBear ApS
Via SARA LYSGAARD HOLDING A/S
Direktørposter (3)
-
SARA LYSGAARD HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2009 -
SL ANDRATX ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2013 -
SARA LYSGAARD HOLDING AF 2014 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2014
Repræsentant (1)
-
Christiansro Grundejerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 21.03.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
SARA LYSGAARD HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.08.2009 -
MIDTJYDSK SKOLE- OG KULTURFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2019 -
NODE Publishing ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.10.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (33)
-
GALLERI JULES JULIAN ApS (Nu: JULES JULIAN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
Christiansro Grundejerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023 -
VITTA LYSGAARD HOLDING III ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022
Blå bog (fortsat)
Sara har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
21.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
16.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via SARA LYSGAARD HOLDING A/S -
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør og Ejer
11.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Sara Theresa Birn Lysgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SARA LYSGAARD HOLDING A/S (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 189.808' DKK. Gennem sit holdingselskab SARA LYSGAARD HOLDING A/S har Sara dermed også andele i SL ANDRATX ApS (100%), NODE Publishing ApS (25-33.33%) og IC WaterBear ApS (5-9.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Sara Theresa Birn Lysgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor VITTA LYSGAARD HOLDING III ApS landede et overskud på 133.308' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SARA LYSGAARD HOLDING A/S landede et underskud på 16.937' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.704' DKK (SARA LYSGAARD HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 189.808' DKK (SARA LYSGAARD HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 607' DKK (NODE Publishing ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sara' netværk er Birgit Pinholt Damgaard.