Jacob Sefeld Carlsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jca Consulting v/Jacob Sefeld Carlsen (Ejer) |
Største overskud: | 6.341' DKK AVDAN A/S (2020-21) |
Største underskud: | -2.987' DKK AVDAN A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 20.785' DKK AVDAN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 65.107' DKK AVDAN A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos AVDAN A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Thisted 2003 (15 år 1 måned) |
Seed: 932865475
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2003 hos Jca Consulting v/Jacob Sefeld Carlsen (tidligere J Consult v/Jacob Sefeld Carlsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jacob Sefeld Carlsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jacob i 7 år 4 måneder, før stoppet d. 30. juni 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 10 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
ChAl Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AVDAN A/S
Via ChAl Holding ApS -
SNEJBJERG EL ApS
Via AVDAN A/S -
ØLGOD EL-SERVICE ApS
Via AVDAN A/S
Direktørposter (3)
-
ØLGOD EL-SERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2019 -
ChAl Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2016 -
AVDAN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2016
Bestyrelsesposter (3)
-
SNEJBJERG EL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2018 -
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 10 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.02.2011 -
AVDAN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.10.2016
Tidslinje (31)
-
I/S Thisted 2003 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2021
Registreringsdato: 31.10.2021 -
ØLGOD EL-SERVICE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2019
Registreringsdato: 31.01.2019 -
J A K A HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.08.2018
Registreringsdato: 01.08.2018
Blå bog (fortsat)
Jacob har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
25.05.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.10.2006 - 31.10.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2019 - 02.02.2019
Direktør
31.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
01.05.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.05.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2018 - 01.10.2018
Ejerandel: 18,75%
Jacob Sefeld Carlsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ChAl Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.456' DKK. Igennem holdingselskabet ChAl Holding ApS har Jacob derfor også ejerandele i AVDAN A/S (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Jacob Sefeld Carlsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor AVDAN A/S kunne offentliggøre et overskud på 6.341' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor AVDAN A/S kunne offentliggøre et underskud på 2.987' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 869' DKK (SNEJBJERG EL ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.987' DKK (AVDAN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 20.785' DKK (AVDAN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 652' DKK (ØLGOD EL-SERVICE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Asbjørn Sandfeld Gregersen.