Michala Cecilie Steiner-Rode
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | GEORG RODE INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.697' DKK GEORG RODE INVEST ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.778' DKK INDEPENDENT LEASING A/S (Nu: Glahn Invest ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 9.915' DKK GEORG RODE INVEST ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.923' DKK INDEPENDENT LEASING A/S (Nu: Glahn Invest ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos INDEPENDENT LEASING A/S (Nu: Glahn Invest ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af GEORG RODE INVEST ApS (25 år 5 måneder) |
Seed: 71451782
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1998 ved GEORG RODE INVEST ApS med titlen som Ejer. Michala Cecilie Steiner-Rode købte en part af virksomheden d. 17. december 1998 og fik dermed en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Michala af: Anne Charlotte Glahn og Martin Georg Rode. Rollen som Ejer bestred Michala i 25 år 5 måneder, før stoppet den 21. maj 2024.
Virksomheden opererede indenfor investeringsselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2020-21 kunne vise et overskud på 2.697' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. maj 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Michala Steiner-Rode
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GRSR ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
GRSR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2024
Tidslinje (7)
-
GEORG RODE INVEST ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
GRSR ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
GRSR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024
Blå bog (fortsat)
Michala har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 62,26% -
Stifter og Ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
17.12.1998 - 21.05.2024
Ejerandel: 19,3% -
Bestyrelsesmedlem
07.11.2001 - 26.06.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor GEORG RODE INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.697' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor GEORG RODE INVEST ApS kunne offentliggøre et underskud på 345' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.125' DKK (GRSR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.474' DKK (GRSR ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.432' DKK (INDEPENDENT LEASING A/S (Nu: Glahn Invest ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michala' netværk er Anne Charlotte Glahn.