Dan Gert Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Langeland Møllelaug I/S (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Langeland Møllelaug I/S (18 år 1 måned) |
Seed: 949769474
Det startede i 2002 hos Langeland Møllelaug I/S i rollen som Ejer. Denne rolle bestred Dan Gert Christensen i 18 år 1 måned, før stoppet d. 26. januar 2021.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor produktion af elektricitet. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Langeland Møllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (1)
-
Langeland Møllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.01.2021
Registreringsdato: 27.01.2021
Blå bog (fortsat)
Dan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.12.2002 - 26.01.2021
Ejer
27.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
27.11.2017 - 01.05.2020
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
En af de forbindelser som går igen i Dan' netværk er Knud Esben Vahle Schmidt.