Søren Jonassen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1998 (26 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 1998 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 122.013' DKK MADSBJERG HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -113.005' DKK FHVOSB ApS (Nu: VAGTGROUP ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 139.569' DKK MADSBJERG HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 112.302' DKK K/S NORRTÄLJE III (2014) |
Flest årsværk: | 773 årsværk hos CEFR 52 ApS (Nu: DE 5 STJERNER A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 1998 ApS (26 år 2 måneder) |
Seed: 1225749444
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1998 hos INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 1998 ApS (tidligere SCSK 2433 ApS) med titlen som Ejer og Direktør. Søren Jonassen erhvervede virksomheden INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 1998 ApS d. 1. juli 1998. Søren har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Direktør har Søren nu bestreddet i 26 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 26 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 1998 ApS
Ejerandel: 100% -
STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB SØREN JONASSEN
Ejerandel: 100% -
CAPI INVEST 2008 ApS
Ejerandel: 100% -
SJ CORPORATE FINANCE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Beauty Supply Denmark ApS
Via STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB SØREN JONASSEN -
CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB
Via STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB SØREN JONASSENIkke offentliggjort -
R.T.HOLDING ApS
Via CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB -
REVITAX A/S
Via R.T.HOLDING ApS -
ALTERNATIVE INVESTMENTS ApS
Via SJ CORPORATE FINANCE ApS -
Amotech ApS
Via SJ CORPORATE FINANCE ApS
Direktørposter (8)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 1998 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.1998 -
SJ CORPORATE FINANCE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2007 -
CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2022 -
STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB SØREN JONASSEN
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.1998 -
ALTERNATIVE INVESTMENTS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2010 -
CAPI INVEST 2008 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2008 -
Beauty Supply Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2023 -
Amotech ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (321)
-
BEAUTY ACADEMY HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024 -
K/S MØRKHØJVEJ 500, SØBORG (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
BEAUTY ACADEMY HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.02.2024
Registreringsdato: 14.02.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
27.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
20.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
01.10.2008 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
29.03.2007 - Stadig aktiv
Ejer
20.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.1998 - Stadig aktiv
Ejer
22.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Søren Jonassen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 1998 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -126' DKK. Igennem holdingselskabet INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 1998 ApS har Søren derfor også ejerandele i samt .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Jonassen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor K/S MØRKHØJVEJ 500, SØBORG kunne offentliggøre et overskud på 16.060' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S MØRKHØJVEJ 500, SØBORG kunne offentliggøre et underskud på 78.629' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 13.367' DKK (CEFR 52 ApS (Nu: DE 5 STJERNER A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 3.429' DKK (CEFR 83 ApS (Nu: KARMAMEJU ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 55.746' DKK (CEFR 94 ApS (Nu: ANDERS LUND HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -234' DKK (Crowe SPV Administration ApS (Nu: Crowe Advisory Danmark ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Lasse Bjørn Nørgård.