Thomas Skytte
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skytte Resource&Consulting I/S (Ejer) |
Største overskud: | 88' DKK REALWEB ApS (2019-20) |
Største underskud: | -154' DKK Nitro ApS (Nu: RNL Estate ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 140' DKK REALWEB ApS (2019-20) |
Største gæld: | 173' DKK REALWEB ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Runcoach ApS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Unus (12 år 5 måneder) |
Seed: 1460670234
Det hele startede i 2003 ved Skytte Resource&Consulting I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Morten Nymark Skytte at Thomas Skytte stiftede Skytte Resource&Consulting I/S den dag i marts 2003. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 2 år 4 måneder, før stoppet den 30. juni 2005.
Virksomheden opererede indenfor reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Unus
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
REALWEB ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
REALWEB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2015
Tidslinje (21)
-
Help2save IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.06.2021
Registreringsdato: 16.06.2021 -
Help2save IVS
Fratrådt som direktørDato: 14.10.2020
Registreringsdato: 14.10.2020 -
Runcoach ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.08.2019
Registreringsdato: 21.08.2019
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
05.01.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2015 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
16.01.2017 - 16.06.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
25.11.2015 - 28.08.2018
Ejer
01.01.2016 - 21.08.2019
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
09.06.2018 - 25.01.2019
Reel ejer
09.06.2018 - 20.12.2018
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor REALWEB ApS kunne fremvise et overskud på 88' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Nitro ApS (Nu: RNL Estate ApS) kunne fremvise et underskud på 154' DKK.