Jesper Frederik Langemark
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Advokatfirmaet von Haller I/S (Ejer) |
Største overskud: | 8.030' DKK HELLO GROUP A/S (Nu: NOA IGNITE DENMARK A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -7.127' DKK HELLO GROUP A/S (Nu: NOA IGNITE DENMARK A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 15.938' DKK HELLO GROUP A/S (Nu: NOA IGNITE DENMARK A/S) (2023) |
Største gæld: | 55.502' DKK BIRD & BIRD DANMARK ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB) (2022-23) |
Flest årsværk: | 56 årsværk hos HELLO GROUP A/S (Nu: NOA IGNITE DENMARK A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB (11 år 6 måneder) |
Seed: 846833730
Karrieren som erhvervsperson startede i 2002 ved Advokatfirmaet von Haller I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Martin Vilhelm von Haller Baggesen Grønbæk, Benjamin Lundström, Kasper Asbjørn Heine at Jesper Frederik Langemark stiftede Advokatfirmaet von Haller I/S den dag i januar 2002. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jesper i 6 år 4 måneder, før stoppet den 31. maj 2008.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK
Bestyrelsesposter (2)
-
BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2013 -
ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2013
Ejendomme (4)
Tidslinje (22)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK
Fratrådt som direktørDato: 14.09.2018
Registreringsdato: 14.09.2018 -
BIRD & BIRD DANMARK ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB)
Fratrådt som direktørDato: 12.07.2018
Registreringsdato: 12.07.2018 -
NewHello ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2017
Registreringsdato: 15.12.2017
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
15.03.2013 - 14.09.2018
Ejer og Bestyrelsesmedlem
15.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Direktør
15.03.2013 - 12.07.2018
Ejer og Bestyrelsesmedlem
15.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2016 - 15.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2010 - 20.09.2016
Bestyrelsesmedlem
21.09.2016 - 10.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2005 - 18.11.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK kunne fremvise et overskud på 24' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK kunne fremvise et underskud på 18' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Casper Moltke-leth.