Heini Anderson
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stilken I/S (Ejer) |
Største overskud: | 713' DKK ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS) (2020) |
Største underskud: | -539' DKK ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 1.561' DKK KAFFEPLANTAGEN ApS (2020) |
Største gæld: | 2.384' DKK ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos ApS KBUS 17 NR. 5407 (Nu: KAFFEPLANTAGEN 2 ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KAFFEPLANTAGEN ApS (19 år 8 måneder) |
Seed: 1792024998
Det hele begyndte for alvor dengang i 2003 ved Stilken I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Henriette Arff Gulseth at Heini Anderson stiftede Stilken I/S den dag i april 2003. Rollen som Ejer og Stifter havde Heini i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PLANTAGEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KAFFEPLANTAGEN 2 ApS
Via PLANTAGEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
PLANTAGEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2006 -
KAFFEPLANTAGEN 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
KAFFEPLANTAGEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
KAA Showroom I/S v/Brian Kirk Reimhede, Henriette Arff Gulseth & Heini Anderson (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008 -
KAFFEPLANTAGEN-VIN ApS (Nu: KAFFEPLANTAGEN 2 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 08.12.2006
Registreringsdato: 08.12.2006
Blå bog (fortsat)
Heini har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.11.2006 - Stadig aktiv
Direktør
08.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
14.11.2006 - Stadig aktiv
Direktør
08.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
30.12.2003 - 19.09.2023
Reel ejer
14.11.2006 - 19.09.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.08.2006 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2003 - 30.06.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Heini Anderson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PLANTAGEN HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 165' DKK. Igennem sit holdingselskab PLANTAGEN HOLDING ApS har Heini dermed også ejerandele i KAFFEPLANTAGEN 2 ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Heini Anderson, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS) fremviste et overskud på 713' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS) fremviste et underskud på 539' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14' DKK (ApS KBUS 17 NR. 5407 (Nu: KAFFEPLANTAGEN 2 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 36' DKK (ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 940' DKK (ApS KBUS 17 NR. 5407 (Nu: KAFFEPLANTAGEN 2 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 165' DKK (ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Heini' netværk er Henriette Arff Gulseth.