Flemming Rødbro Bækdal
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Visible Solutions I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.070' DKK Rødbro Bækdal Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -7' DKK Rødbro Bækdal Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.762' DKK For A Fact ApS (2023) |
Største gæld: | 1.352' DKK Rødbro Bækdal Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos For A Fact ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af For a Fact (15 år 2 måneder) |
Seed: 1736177808
Det begyndte den dag i 2003 hos Visible Solutions I/S (tidligere Visible Websolutions / Visible Solutions I/S) i hvervet som Ejer. Flemming Rødbro Bækdal købte sig ind i virksomheden den 1. marts 2003 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Flemming af: Michael Francé Lassen og Allan Engqvist Johansen. Titlen som Ejer havde Flemming i 1 år 7 måneder, inden stoppet den 30. september 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rødbro Bækdal Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
For A Fact ApS
Via Rødbro Bækdal Holding ApS
Direktørposter (2)
-
For A Fact ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2019 -
Rødbro Bækdal Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
For A Fact ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
Rødbro Bækdal Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
Rødbro Bækdal Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.06.2019 - 06.12.2021
Direktør og Reel ejer
15.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2004 - 29.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.03.2003 - 30.09.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Flemming Rødbro Bækdal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rødbro Bækdal Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.640' DKK. Gennem sit holdingselskab Rødbro Bækdal Holding ApS har Flemming dermed også andele i For A Fact ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Flemming Rødbro Bækdal, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Rødbro Bækdal Holding ApS landede et overskud på 1.070' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Rødbro Bækdal Holding ApS landede et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.070' DKK (Rødbro Bækdal Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.762' DKK (For A Fact ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.640' DKK (Rødbro Bækdal Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Marie Louise Rødbro Bækdal.