Finn Danielsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 1996 (28 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 41' DKK NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 554' DKK NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING (2023) |
Største gæld: | 13.147' DKK NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Landbrugsvirksomheden Stigsnæs v/Nanna & Finn Danielsen (21 år 8 måneder) |
Seed: 1272440266
Det hele startede for alvor en dag i 1996 hos NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Finn Danielsen i 11 år 5 måneder, før stoppet d. 8. februar 2008.
I dag arbejder virksomheden med andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 41' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Landbrugsvirksomheden Stigsnæs v/Nanna & Finn Danielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Nordic Agency I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2020
Ejendomme (4)
Tidslinje (9)
-
NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2020
Registreringsdato: 18.06.2020 -
NORDIC AGENCY FOR DEVELOPMENT AND ECOLOGY ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2009
Registreringsdato: 01.03.2009 -
NORDIC AGENCY FOR DEVELOPMENT AND ECOLOGY ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2009
Registreringsdato: 01.03.2009
Blå bog (fortsat)
Finn har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.1997 - 01.03.2009
Direktør
19.01.1998 - 01.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.08.1996 - 08.02.2008
Bestyrelsesmedlem
18.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Martin Enghoff.