Thomas Friis Kejlskov Vinther
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | VINTHERBYØSTER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.582' DKK LOKALBOLIG KØBENHAVN K / CITY ApS (2020) |
Største underskud: | -904' DKK LOKALBOLIG KØBENHAVN K / CITY ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.025' DKK LOKALBOLIG KØBENHAVN K / CITY ApS (2020) |
Største gæld: | 3.268' DKK LOKALBOLIG KØBENHAVN K / CITY ApS (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos LOKALBOLIG KØBENHAVN K / CITY ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af VINTHERBYØSTER ApS (9 år 3 måneder) |
Seed: 482879620
Karrieren som erhvervsperson startede i 2006 i VINTHERBYØSTER ApS (tidligere VINTHER & LINDENSKOV ApS) i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Thomas Friis Kejlskov Vinther der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Thomas i 8 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 27. april 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TFV1975 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LOKALBOLIG KØBENHAVN K / CITY ApS
Via TFV1975 Holding ApS
Direktørposter (1)
-
TFV1975 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
TFV1975 Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019 -
TFV1975 Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019 -
Marchand v/Thomas Friis Vinther (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 05.12.2018
Registreringsdato: 05.12.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2019 - 30.09.2021
Reel ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.10.2016 - 05.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
29.08.2006 - 02.12.2015
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.02.2007 - 30.05.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Friis Kejlskov Vinther er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TFV1975 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -710' DKK. Gennem holdingselskabet TFV1975 Holding ApS har Thomas derfor også andele i LOKALBOLIG KØBENHAVN K / CITY ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Friis Kejlskov Vinther, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor TFV1975 Holding ApS kunne fremvise et overskud på 395' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TFV1975 Holding ApS kunne fremvise et underskud på 609' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 527' DKK (LOKALBOLIG KØBENHAVN K / CITY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -710' DKK (TFV1975 Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.543' DKK (LOKALBOLIG KØBENHAVN K / CITY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Kim Haubjerg Johansen.