Michael Randrop Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | RS INVESTERINGSSELSKAB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.357' DKK CLICKLEARN ApS (2016) |
Største underskud: | -4.000' DKK CLICKLEARN ApS (2021) |
Største egenkapital: | 6.724' DKK CLICKLEARN ApS (2019) |
Største gæld: | 37.717' DKK CLICKLEARN ApS (2023) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos CLICKLEARN ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af APPLICATIONS A/S (17 år) |
Seed: 679578571
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 i RS INVESTERINGSSELSKAB A/S (tidligere RANDRUP & SCHIERMACHER A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Michael Randrop Sørensen i 9 år 4 måneder, inden stoppet d. 16. november 2006.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. november 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SPACE ACT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CLICKLEARN ApS
Via SPACE ACT HOLDING ApS -
INTEGDEVELOPMENT ApS
Via CLICKLEARN ApS
Direktørposter (2)
-
CLICKLEARN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2015 -
SPACE ACT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
RANDRUP & SCHIERMACHER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.01.2020
Registreringsdato: 21.01.2020 -
COM-IT APPLICATIONS A/S (Nu: APPLICATIONS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2019
Registreringsdato: 29.01.2019 -
CLICKLEARN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.07.2015
Registreringsdato: 10.07.2015
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.08.2010 - 21.01.2020
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.01.2002 - 29.01.2019
Bestyrelsesmedlem
26.04.2010 - 29.01.2019
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2010 - 10.07.2015
Reel ejer
01.06.2015 - Stadig aktiv
Direktør
10.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Michael Randrop Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SPACE ACT HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.668' DKK. Igennem sit holdingselskab SPACE ACT HOLDING ApS har Michael dermed også ejerandele i CLICKLEARN ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Michael Randrop Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor CLICKLEARN ApS fremviste et overskud på 5.357' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor CLICKLEARN ApS fremviste et underskud på 4.000' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.861' DKK (CLICKLEARN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19' DKK (INTEGDEVELOPMENT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.668' DKK (SPACE ACT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 167' DKK (INTEGDEVELOPMENT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Theis Linnet Aagaard.