Anders Hedegaard Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | AP Personal Management v/Anders Hedegaard Petersen (Ejer) |
Største overskud: | 80.598' DKK GABRIEL HOLDING A/S (2021-22) |
Største underskud: | -37.364' DKK GAB INVEST ApS (2023) |
Største egenkapital: | 449.490' DKK VRÅ DAMPVASKERI A/S (2022) |
Største gæld: | 358.055' DKK GABRIEL A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 143 årsværk hos VRÅ DAMPVASKERI A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KAAN ApS (16 år 9 måneder) |
Seed: 777767950
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2003 ved AP Personal Management v/Anders Hedegaard Petersen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Anders Hedegaard Petersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Anders i 7 år 2 måneder, før stoppet den 5. maj 2010.
Virksomheden opererede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. maj 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KAAN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
GAB INVEST ApS
Via KAAN ApS -
GABRIEL HOLDING A/S
Via GAB INVEST ApS -
GABRIEL EJENDOMME A/S
Via GABRIEL HOLDING A/S -
GABRIEL A/S
Via GABRIEL HOLDING A/S -
GABRIEL INNOVATION A/S
Via GABRIEL A/S
Direktørposter (5)
-
KAAN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2007 -
GABRIEL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2010 -
GABRIEL HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2016 -
GABRIEL INNOVATION A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2013 -
GABRIEL EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2011
Bestyrelsesposter (3)
-
GAB INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.11.2011 -
VRÅ DAMP HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.03.2019 -
VRÅ DAMPVASKERI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.03.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
GABRIEL INNOVATION A/S (Nu: ZENXIT A/S)
Fratrådt som direktørDato: 23.09.2020
Registreringsdato: 23.09.2020 -
VRÅ DAMPVASKERI A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2019
Registreringsdato: 22.03.2019 -
VRÅ DAMP HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2019
Registreringsdato: 22.03.2019
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor GABRIEL HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 80.598' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KAAN ApS kunne fremvise et underskud på 12.933' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 12.418' DKK (GABRIEL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 37.364' DKK (GAB INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 326.581' DKK (GABRIEL HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.322' DKK (GABRIEL INNOVATION A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Søren Brahm Lauritsen.