Lars Cort Maleeva Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 13. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | L Cort H (Ejer) |
Største overskud: | 11.166' DKK CAMILLASHUS INVEST ApS (2017) |
Største underskud: | -1.421' DKK L CORT H HOLDING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 16.427' DKK CAMILLASHUS INVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 18.922' DKK TAKEOUT GROUP A/S (Nu: TOG 2001 A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos TAKEOUT GROUP A/S (Nu: TOG 2001 A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af L Cort H (21 år 6 måneder) |
Seed: 1791026813
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2003 hos L Cort H (tidligere Advokatfirmaet L.Cort H v/L.Hansen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Cort Maleeva Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Lars nu besiddet i 21 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
L Cort H
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
VLDA ApS
Ejerandel: 100% -
L CORT H HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LH SKAT ApS
Via L CORT H HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
L CORT H HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2004 -
LH SKAT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2012 -
VLDA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (50)
-
Fitmeal Takeaway ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
Virksomheden af 25. februar 2008 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023 -
TAKEOUT GROUP A/S (Nu: TOG 2001 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2020
Registreringsdato: 25.11.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
11.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.03.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2020 - 30.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2020 - 09.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Cort Maleeva Hansen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• L CORT H HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 633' DKK.
• VLDA ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 633' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Lars Cort Maleeva Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Lars Cort Maleeva Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos TAKEOUT GROUP A/S (Nu: TOG 2001 A/S) der præsenterede et overskud på 1.104' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos TAKEOUT GROUP A/S (Nu: TOG 2001 A/S) der præsenterede et underskud på 1.376' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 10 måneder fra 2008 til 2017 hos MANKVARD HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.803' DKK (CAMILLASHUS INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.421' DKK (L CORT H HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.427' DKK (CAMILLASHUS INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -612' DKK (CORT PROCES ApS (Nu: LH SKAT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Ulrich Cort Hansen.