Karsten Lykkebo Lauritzen
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KL Design v/ Karsten Lauritzen (Ejer) |
Største overskud: | 14.141' DKK Hedorf A/S (2021) |
Største underskud: | -11.481' DKK Hedorf A/S (2018) |
Største egenkapital: | 135.128' DKK GENERALKONSULINDE ANNA HEDORF OG GENERALKONSUL FRODE HEDORFS FOND (2021) |
Største gæld: | 46.524' DKK Hedorf A/S (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Hedorf A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af KL Design v/ Karsten Lauritzen (4 år 9 måneder) |
Seed: 707596771
Karrieren I Danmark startede i 2003 hos KL Design v/ Karsten Lauritzen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Karsten Lykkebo Lauritzen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Karsten i 4 år 9 måneder, før stoppet d. 31. december 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2007.
Bestyrelsesposter (2)
-
Hedorf A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2023 -
GENERALKONSULINDE ANNA HEDORF OG GENERALKONSUL FRODE HEDORFS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2023
Tidslinje (6)
-
GENERALKONSULINDE ANNA HEDORF OG GENERALKONSUL FRODE HEDORFS FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2023
Registreringsdato: 28.03.2023 -
Hedorf A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2023
Registreringsdato: 28.03.2023 -
Roikjer - Lauritzen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2008
Registreringsdato: 31.05.2008
Blå bog (fortsat)
Karsten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2004 - 31.05.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.03.2003 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.493' DKK (Hedorf A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 132.522' DKK (GENERALKONSULINDE ANNA HEDORF OG GENERALKONSUL FRODE HEDORFS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 127.240' DKK (Hedorf A/S).