Bo Dvinge Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rasmussen Udlejning v/Bo Dvinge Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 1.810' DKK J.B.B. OBELITZ ApS (2022-23) |
Største underskud: | -399' DKK 3-EL ApS (Nu: Zeba Holding ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 2.788' DKK J.B.B. OBELITZ ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.134' DKK J.B.B. OBELITZ ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos J.B.B. OBELITZ ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rasmussen Udlejning v/Bo Dvinge Rasmussen (21 år 5 måneder) |
Seed: 1361681698
Karrieren i erhvervslivet startede i 2003 hos Rasmussen Udlejning v/Bo Dvinge Rasmussen (tidligere Mobil Lys og Design v/Bo Dvinge Rasmussen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Bo Dvinge Rasmussen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Bo nu bestreddet i 21 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning og leasing af entreprenørmateriel.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rasmussen Udlejning v/Bo Dvinge Rasmussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Rasmussen 2018 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
J.B.B. OBELITZ ApS
Via Rasmussen 2018 Holding ApS
Direktørposter (2)
-
J.B.B. OBELITZ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2008 -
Rasmussen 2018 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
Ejendommen Grønnegadevej 4 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.06.2022 -
KETTINGE GL. SAVVÆRK F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2021
Ejendomme (7)
Tidslinje (20)
-
Ejendommen Grønnegadevej 4 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022 -
Min Købmand Kettinge ApS (Nu: Ejendommen Grønnegadevej 4 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2022
Registreringsdato: 26.06.2022 -
KOMBO ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 17.05.2021
Registreringsdato: 17.05.2021
Blå bog (fortsat)
Bo har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
08.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2020 - 26.06.2022
Bestyrelsesmedlem
27.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2018 - 17.05.2021
Reel ejer
01.01.2019 - 17.05.2021
Ejerandel: 50%
Bo Dvinge Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rasmussen 2018 Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 2.765' DKK. Gennem holdingselskabet Rasmussen 2018 Holding ApS har Bo derfor også andele i J.B.B. OBELITZ ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Bo Dvinge Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor J.B.B. OBELITZ ApS kunne fremvise et overskud på 1.810' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor J.B.B. OBELITZ ApS kunne fremvise et underskud på 146' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 631' DKK (3-EL ApS (Nu: Zeba Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 2.765' DKK (Rasmussen 2018 Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 517' DKK (3-EL ApS (Nu: Zeba Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Morten Hørup Olsen.