Christian Himmelstrup Vesterager
Erhvervsaktiv: | 10. mar. 1997 - 11. jan. 2016 |
Karrieren startede hos: | VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.734' DKK Patriotisk Selskab (Nu: Patriotisk Selskab f.m.b.a) (2022-23) |
Største underskud: | -105' DKK VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET (2016) |
Største egenkapital: | 26.404' DKK Patriotisk Selskab (Nu: Patriotisk Selskab f.m.b.a) (2023-24) |
Største gæld: | 24.042' DKK Patriotisk Selskab (Nu: Patriotisk Selskab f.m.b.a) (2022-23) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos Patriotisk Selskab (Nu: Patriotisk Selskab f.m.b.a) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Anderslyst I/S (12 år 6 måneder) |
Seed: 1415124176
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1997 hos VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Christian Himmelstrup Vesterager i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 30. september 1999.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen almennyttige boligselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 75' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Anderslyst I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Patriotisk Selskab
Fratrådt som direktørDato: 14.01.2016
Registreringsdato: 14.01.2016 -
Patriotisk Selskab (Nu: Patriotisk Selskab f.m.b.a) (Revisionsvirksomhedleder)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.01.2016
Registreringsdato: 11.01.2016 -
Patriotisk Selskab
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2015
Registreringsdato: 01.04.2015
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.04.2015 - 14.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.05.2014 - 11.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2006 - 25.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.01.2007 - 15.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Patriotisk Selskab (Nu: Patriotisk Selskab f.m.b.a) fremviste et overskud på 2.734' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 397' DKK (Patriotisk Selskab (Nu: Patriotisk Selskab f.m.b.a)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 26.404' DKK (Patriotisk Selskab (Nu: Patriotisk Selskab f.m.b.a)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.180' DKK (VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Morten Kjærgaard.