Tom Askholm
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Advokatfirmaet Askholm v/Tom Askholm (Ejer) |
Største overskud: | 3.786' DKK PSE PROPERTIES ApS (2015-16) |
Største underskud: | -9.050' DKK PSE PROPERTIES ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 4.635' DKK PSE PROPERTIES ApS (2015-16) |
Største gæld: | 18.950' DKK MJT EJENDOMME ApS (2016) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos KC Electric ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokatfirmaet Askholm v/Tom Askholm (21 år 4 måneder) |
Seed: 1865351304
Karrieren som erhvervsperson startede i 2003 i Advokatfirmaet Askholm v/Tom Askholm i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Tom Askholm og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Tom nu bestreddet i 21 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advokatfirmaet Askholm v/Tom Askholm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
3B A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 02.02.2022 -
Nørkjær Invest ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 01.08.2023 -
WorkTime ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 01.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (292)
-
FISKER BYG ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.08.2024
Registreringsdato: 06.08.2024 -
FISKER BYG ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
MIKES Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024
Blå bog (fortsat)
Tom har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
30.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2024 - 06.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Tom Askholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i ScanMount IvS (Nu: ScanMount ApS) der præsenterede et underskud på 344' DKK.
Tom har i alt siddet i bestyrelsen hos 147 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 1 måned fra 2016 til 2024 hos RANDERS OVERFLADEBEHANDLING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 213' DKK (DITLEVS HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 238' DKK (INFITNESS DENMARK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.643' DKK (DITLEVS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.126' DKK (INFITNESS DENMARK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tom' netværk er Rie Binder Mikkelsen.