Hanne Mejer Helwig Quitzau
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WALWORTH ROAD, LONDON (Direktør) |
Største overskud: | 42.394' DKK K/S SIMON-VON-UTRECHT-STRASSE, HAMBURG (2015) |
Største underskud: | -6.023' DKK BERNSTORFF SLOT ApS (2020) |
Største egenkapital: | 129.737' DKK K/S SIMON-VON-UTRECHT-STRASSE, HAMBURG (2015) |
Største gæld: | 129.997' DKK K/S SIMON-VON-UTRECHT-STRASSE, HAMBURG (2014) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos BERNSTORFF SLOT ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Quitzau & Co v/Hanne Quitzau (21 år 4 måneder) |
Seed: 955213418
Det hele begyndte for alvor dengang i 1998 i ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WALWORTH ROAD, LONDON (tidligere WALWORTH ROAD. 1997 ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Hanne Mejer Helwig Quitzau i 3 år 11 måneder, inden stoppet d. 21. december 2001.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. maj 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Quitzau & Co v/Hanne Quitzau
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Immo SPV1 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
Partnerselskabet Genux
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.06.2024
Ejendomme (5)
Tidslinje (37)
-
Partnerselskabet Genux
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
Partnerselskabet Genux (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
Partnerselskabet Genux
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2024
Registreringsdato: 23.06.2024
Blå bog (fortsat)
Hanne har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Reel ejer og Direktør
12.07.2016 - 24.06.2024
Ejer
12.07.2016 - 16.06.2024
Bestyrelsesmedlem
12.07.2016 - 23.06.2024
Bestyrelsesmedlem
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.07.2016 - 16.06.2024
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
01.01.2015 - 30.05.2018
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S SIMON-VON-UTRECHT-STRASSE, HAMBURG fremviste et overskud på 42.394' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Partnerselskabet Genux fremviste et underskud på 1.477' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.331' DKK (BERNSTORFF SLOT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 708' DKK (Partnerselskabet Genux).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.780' DKK (BERNSTORFF SLOT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Lars Wesseltoft Engelbrecht.