Christian Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Agente v/Christian Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 98.544' DKK VITALYS I/S (2016) |
Største underskud: | -46.348' DKK VITALYS I/S (2015) |
Største egenkapital: | 272.955' DKK H.K. HORNSYLD A/S (2023) |
Største gæld: | 524.971' DKK MOLLERUP MØLLE A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 159 årsværk hos HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af CC HORNSYLD 1 ApS (15 år 11 måneder) |
Seed: 146685596
Det hele begyndte den dag i 2003 ved Agente v/Christian Christensen (tidligere Agente v/Christian Christensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Christian Christensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Christian i 1 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
CC Hornsyld 2 ApS
Ejerandel: 100% -
Ejendommelig ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
CC HORNSYLD 1 ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
Handlekraft ApS
Via Ejendommelig ApS -
Royal-Skagen ApS
Via Handlekraft ApS -
Grafisk Investeringsselskab ApS
Via Handlekraft ApS -
SIGN SERVICE A/S
Via Grafisk Investeringsselskab ApS -
FLENSTED MOBILER ApS
Via Grafisk Investeringsselskab ApS -
ARTIUM. SKANDINAVISK DESIGN CENTER ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via FLENSTED MOBILER ApS -
Danish Ship Decor A/S
Via Grafisk Investeringsselskab ApS -
ASQARI ApS
Via Handlekraft ApS -
Green-Tec Holding ApS
Via Handlekraft ApSNyt selskab -
GREEN-TEC A/S
Via Green-Tec Holding ApS -
Torup Invest ApS
Via Ejendommelig ApS -
Multivej 12 ApS
Via Ejendommelig ApS -
Driftsikker A/S
Via Ejendommelig ApS -
RAVNING BØRSTE- OG MASKINFABRIK A/S
Via Driftsikker A/S -
AB Byggeprofiler A/S
Via Driftsikker A/S
Direktørposter (6)
-
CC HORNSYLD 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2008 -
CC Hornsyld 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2018 -
Ejendommelig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2021 -
Royal-Skagen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2021 -
Grafisk Investeringsselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2021 -
Driftsikker A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2023
Repræsentant (1)
-
Hedensted Fællesråd
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.03.2023
Bestyrelsesposter (10)
-
MOLLERUP MØLLE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2021 -
GREEN-TEC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.09.2024 Ny -
SIGN SERVICE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2022 -
RAVNING BØRSTE- OG MASKINFABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2023 -
AB Byggeprofiler A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.01.2021 -
KS Agro ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.03.2023 -
Danish Ship Decor A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2023 -
ASQARI ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.01.2022 -
Driftsikker A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2023 -
Green-Tec Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.09.2024 Ny
Tidslinje (111)
-
Green-Tec Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
GREEN-TEC A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
INDERKREDSEN Executive Forum
Fratrådt som repræsentantDato: 13.08.2023
Registreringsdato: 13.08.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Handlekraft ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Green-Tec Holding ApS -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,31% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
16.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Christian Christensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• CC HORNSYLD 1 ApS (ejer lige nu 72,21%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 51.255' DKK.
• CC Hornsyld 2 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 51.255' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som Handlekraft ApS (59,82%) og Grafisk Investeringsselskab ApS (41,87%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Christian Christensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Christian Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved VITALYS I/S der præsenterede et overskud på 98.544' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved VITALYS I/S der præsenterede et underskud på 46.348' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 36 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 2 måneder fra 2009 til 2020 hos HORNSYLD KORN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 36.742' DKK (H.K. HORNSYLD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.610' DKK (Mallingparken ApS (Nu: A/S Bolig Mallingparken)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 272.955' DKK (H.K. HORNSYLD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -587' DKK (Danish Ship Decor A/S).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Niels Jepsen.