Allan Qvist
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ABC Kidswear.dk v/Allan Kvist Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 57.139' DKK KILROY INTERNATIONAL A/S (2016) |
Største underskud: | -118.961' DKK KILROY INTERNATIONAL A/S (2020) |
Største egenkapital: | 126.722' DKK KILROY INTERNATIONAL A/S (2016) |
Største gæld: | 250.799' DKK PRIMO TOURS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 94 årsværk hos JESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CHOPAR A/S (11 år 4 måneder) |
Seed: 870548828
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 i ABC Kidswear.dk v/Allan Kvist Pedersen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Allan Qvist der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Allan i 1 år 2 måneder, inden stoppet d. 31. august 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor detailhandel fra postordreforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. august 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AK Invest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
CETERA A/S
Via AK Invest Holding ApS -
MCB A/S
Via CETERA A/S -
CHOPAR A/S
Via AK Invest Holding ApS -
Liiteguard ApS
Via AK Invest Holding ApS -
NANO Invest ApS
Via AK Invest Holding ApS -
Copenhagen Nanosystems A/S
Via NANO Invest ApS -
CARE Invest ApS
Via AK Invest Holding ApS
Direktørposter (1)
-
NANO Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2018
Bestyrelsesposter (7)
-
TTH HOLSTEBRO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.09.2014 -
CHOPAR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2013 -
CETERA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.08.2015 -
JESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.10.2023 -
Liiteguard ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.01.2024 -
HOUNISEN LABORATORIEUDSTYR A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.03.2017 -
MCB A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.08.2015
Tidslinje (55)
-
Liiteguard ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2024
Registreringsdato: 26.01.2024 -
JESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
Copenhagen Nanosystems ApS (Nu: Copenhagen Nanosystems A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2023
Registreringsdato: 04.01.2023
Blå bog (fortsat)
Allan har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.01.2024 - Stadig aktiv
Ejer
29.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via AK Invest Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.08.2015 - Stadig aktiv
Ejer
09.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via AK Invest Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
18.08.2015 - Stadig aktiv
Ejer
20.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via CETERA A/S
Allan Qvist har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i KILROY INTERNATIONAL A/S der præsenterede et overskud på 57.139' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i KILROY INTERNATIONAL A/S der præsenterede et underskud på 118.961' DKK.
Allan har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 4 måneder fra 2013 til i dag hos CHOPAR A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 32.760' DKK (PRIMO TOURS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.183' DKK (Copenhagen Nanosystems ApS (Nu: Copenhagen Nanosystems A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 73.503' DKK (PRIMO TOURS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.038' DKK (NANO Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Bo Hedegaard Rasmussen.