Mads Melsen Kronborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN (Ejer) |
Største overskud: | 34.826' DKK K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN (2018) |
Største underskud: | -12.184' DKK LINDE WERDELIN A/S (2016) |
Største egenkapital: | 118.471' DKK ADVICE INVEST A/S (Nu: A.I. af 19. februar 2021 ApS) (2016) |
Største gæld: | 57.803' DKK HARTMANNS A/S (Nu: Actief Hartmanns A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 830 årsværk hos HARTMANNS A/S (Nu: Actief Hartmanns A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN (23 år 9 måneder) |
Seed: 406912488
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2000 hos K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN med titlen som Ejer. Mads Melsen Kronborg købte en part af virksomheden d. 1. december 2000 og fik dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Mads af: Peter Erik Teglhus, John Gath, Lars Kambjerre og 6 andre personer. Titlen som Ejer har Mads nu bestreddet i 23 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 23 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et underskud på 5.669' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ESBJERG, ANELYSTPARKEN, 2000 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
TORVESTRÆDET 3-10 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Impella Capital & Advisory ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN
Via ESBJERG, ANELYSTPARKEN, 2000 ApS -
K/S TORVESTRÆDET ALLERØD
Via TORVESTRÆDET 3-10 ApS
Direktørposter (1)
-
Impella Capital & Advisory ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2008
Tidslinje (24)
-
CRESCITA Partners F.M.B.A. (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
HARTMANNS A/S (Nu: Actief Hartmanns A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
CRESCITA Partners F.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2022
Registreringsdato: 15.06.2022
Blå bog (fortsat)
Mads har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Reel ejer og Direktør
23.04.2008 - Stadig aktiv
Ejer
06.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2022 - 31.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN kunne offentliggøre et overskud på 34.826' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN kunne offentliggøre et underskud på 5.669' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.379' DKK (HARTMANNS A/S (Nu: Actief Hartmanns A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.669' DKK (K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.289' DKK (HARTMANNS A/S (Nu: Actief Hartmanns A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 60' DKK (AFRICA INNOVATION NETWORK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Jørgen Vieth.