Vivian Peiders
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Concilio & Co Advokatfirma I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 19.762' DKK MIKKELLER ApS (2015) |
Største underskud: | -106.980' DKK BJERGSØ HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 140.177' DKK BJERGSØ HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 202.358' DKK Craft Brewery Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos MIKKELLER ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Concilio & Co Advokatfirma I/S (20 år 6 måneder) |
Seed: 2130242530
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2003 ved Concilio & Co Advokatfirma I/S (tidligere Paragraph 3 advokatfirma I/S) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Christina Wiesner Færch at Vivian Peiders stiftede Concilio & Co Advokatfirma I/S den dag i august 2003. Rollen som Ejer og Stifter havde Vivian i 20 år 6 måneder, før fratrædelsen den 21. februar 2024.
Virksomheden opererede indenfor branchen juridisk bistand. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. februar 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VP Sparkling Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Peiders Advokatfirma
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
VP Sparkling Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2017
Tidslinje (37)
-
Kontorfællesskabet Concilio & Co ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Kontorfællesskabet Concilio & Co IVS (Nu: Kontorfællesskabet Concilio & Co ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Kontorfællesskabet Concilio & Co ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024
Blå bog (fortsat)
Vivian har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.08.2017 - 01.07.2024
Reel ejer
04.08.2017 - 21.05.2024
Ejer
22.05.2024 - 01.07.2024
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
01.08.2003 - 21.02.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2018 - 14.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Vivian Peiders er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VP Sparkling Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5' DKK. Gennem sit holdingselskab VP Sparkling Holding ApS har Vivian dermed også andele i og .
Du kan se koncerndiagram for Vivian Peiders, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Vivian Peiders har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved MIKKELLER ApS der præsenterede et overskud på 19.762' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved K/S Ø-VIK der præsenterede et underskud på 443' DKK.
Vivian har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år fra 2012 til 2015 hos MMS EQUIPMENT ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.871' DKK (CRAFT BEER BAR HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 31.932' DKK (Craft Brewery Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 57.903' DKK (BJERGSØ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -185.356' DKK (Craft Brewery Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Vivian' netværk er Eva Tofteberg Persson.