Jonas Ibn Ziad Ghiyati
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2013 (11 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Argan Marked (Ejer) |
Største overskud: | 216.136' DKK KALUNDBORG SPILDEVANDSANLÆG A/S (2017) |
Største underskud: | -8.395.070' DKK KALUNDBORG VANDFORSYNING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 2.317.671' DKK KALUNDBORG FORSYNING HOLDING A/S (2016) |
Største gæld: | 528.488' DKK KALUNDBORG VARMEFORSYNING A/S (2019) |
Flest årsværk: | 107 årsværk hos KALUNDBORG FORSYNING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Argan Marked (11 år 4 måneder) |
Seed: 1037394762
Karrieren som leder begyndte den dag i 2013 hos Argan Marked i hvervet som Ejer. Jonas Ibn Ziad Ghiyati købte virksomheden Argan Marked den 1. maj 2013. Jonas har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer har Jonas nu besiddet i 11 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen engroshandel med parfumerivarer og kosmetik.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Argan Marked
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
NovaCos ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Bestyrelsesposter (9)
-
KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2022 -
KALUNDBORG OVERFLADEVAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2022 -
KALUNDBORG FORSYNING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2022 -
KALUNDBORG SPILDEVANDSANLÆG A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2022 -
KALUNDBORG VANDFORSYNING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2022 -
KALUNDBORG VARMEFORSYNING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2022 -
KALUNDBORG FORSYNING HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2022 -
Kalundborg Køleforsyning A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 25.10.2022 -
Kalundborg Køleforsyning Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 29.08.2023
Tidslinje (17)
-
NovaCos ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
NovaCos ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024 -
NovaCos ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024
Blå bog (fortsat)
Jonas har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jonas Ibn Ziad Ghiyati har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos KALUNDBORG SPILDEVANDSANLÆG A/S der præsenterede et overskud på 11.502' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S der præsenterede et underskud på 7.262' DKK.
Jonas har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 8 måneder fra 2022 til i dag hos KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.502' DKK (KALUNDBORG SPILDEVANDSANLÆG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.262' DKK (KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.252.065' DKK (KALUNDBORG FORSYNING HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.121' DKK (KALUNDBORG OVERFLADEVAND A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Hans-martin Friis Møller.