Kenneth Lauruhn-Peippo
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Peippo Consult (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Peippo Consult (4 år 6 måneder) |
Seed: 1145506773
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2003 i Peippo Consult (tidligere DannerDesign v/Kenneth Peippo) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kenneth Lauruhn-Peippo der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kenneth i 4 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lauruhn-Peippo Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Rainmaker 24 ApS
Via Lauruhn-Peippo Holding ApS -
UNI4C P/S
Via Rainmaker 24 ApS -
Uniforce ApS
Via Lauruhn-Peippo Holding ApS -
UNI4C Komplementar ApS
Via Uniforce ApS
Direktørposter (1)
-
Lauruhn-Peippo Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Uniforce ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2024
Tidslinje (7)
-
Uniforce ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2024
Registreringsdato: 10.05.2024 -
Lauruhn-Peippo Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.01.2024
Registreringsdato: 07.01.2024 -
Lauruhn-Peippo Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.01.2024
Registreringsdato: 07.01.2024
Blå bog (fortsat)
Kenneth har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.05.2024 - Stadig aktiv
Ejer
11.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Lauruhn-Peippo Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
07.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2010 - 19.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2003 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kenneth Lauruhn-Peippo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lauruhn-Peippo Holding ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet Lauruhn-Peippo Holding ApS har Kenneth derfor også andele i Rainmaker 24 ApS (20-24.99%) & Uniforce ApS (15-19.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Kenneth Lauruhn-Peippo, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.