Katrine Nerup Koch
Erhvervsaktiv siden: | 14. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bog & Idé - Nykøbing F. ApS (Ejer) |
Største overskud: | 8.881' DKK INDEKS RETAIL INVEST A/S (2020) |
Største underskud: | -16.550' DKK INDEKS RETAIL A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 56.489' DKK INDEKS RETAIL A/S (2021) |
Største gæld: | 174.928' DKK INDEKS RETAIL A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bog & Idé - Nykøbing F. ApS (21 år 6 måneder) |
Seed: 751801020
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2003 i Bog & Idé - Nykøbing F. ApS (tidligere SAKSKØBING BØGER & PAPIR ApS) i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Katrine Nerup Koch og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Katrine nu besiddet i 21 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor detailhandel med bøger. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 1.476' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bog & Idé - Nykøbing F. ApS
Ejerandel: 100% -
Udlejningsejendommen Søndergade 1 v/Katrine Koch
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Bog & Idé - Nykøbing F. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
GF LOLLAND-FALSTER OG MØN F.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 11.04.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
GF LOLLAND-FALSTER OG MØN F.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
INDEKS RETAIL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2014
Registreringsdato: 24.08.2014 -
INDEKS RETAIL INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2014
Registreringsdato: 24.08.2014
Blå bog (fortsat)
Katrine har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
14.03.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2012 - 24.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Katrine Nerup Koch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i INDEKS RETAIL PROJEKT A/S der præsenterede et overskud på 331' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i INDEKS RETAIL A/S der præsenterede et underskud på 16.550' DKK.
Katrine har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 2 måneder fra 2012 til 2014 hos INDEKS RETAIL INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.467' DKK (GF LOLLAND-FALSTER OG MØN F.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.189' DKK (INDEKS RETAIL INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.352' DKK (INDEKS RETAIL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.515' DKK (INDEKS RETAIL INVEST A/S).