Anne Dorthe Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejendommen Præstemarken 4, Hjortshøj v/Anne Dorthe og Lars Bo Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 3.923' DKK SWEETKITCHEN ENGROS ApS (2022) |
Største underskud: | -266' DKK SK AARHUS ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 5.852' DKK ANNE DORTHE HOLDING ApS (Nu: SWEET HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 7.410' DKK Krymmel Fabrikken ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SWEETKITCHEN ENGROS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ejendommen Præstemarken 4, Hjortshøj v/Anne Dorthe og Lars Bo Pedersen (21 år 5 måneder) |
Seed: 1645981402
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2003 i Ejendommen Præstemarken 4, Hjortshøj v/Anne Dorthe og Lars Bo Pedersen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Lars Bo Pedersen at Anne Dorthe Pedersen stiftede Ejendommen Præstemarken 4, Hjortshøj v/Anne Dorthe og Lars Bo Pedersen den dag i april 2003. Hvervet som Ejer og Stifter har Anne nu bestreddet i 21 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ejendommen Præstemarken 4, Hjortshøj v/Anne Dorthe og Lars Bo Pedersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SWEET HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SWEETKITCHEN ENGROS ApS
Via SWEET HOLDING ApS -
Fru Sød ApS
Via SWEET HOLDING ApS -
Krymmel Fabrikken ApS
Via SWEET HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Fru Sød ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2021 -
SWEET HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
LAJ HOLDING AARHUS ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.10.2022
Registreringsdato: 20.10.2022 -
Fru Sød ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.06.2021
Registreringsdato: 10.06.2021 -
ANNE DORTHE HOLDING ApS (Nu: SWEET HOLDING ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018
Blå bog (fortsat)
Anne har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
10.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
06.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
24.01.2013 - 20.10.2022
Reel ejer
07.02.2013 - 30.11.2018
Reel ejer
01.12.2018 - 20.10.2022
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ANNE DORTHE HOLDING ApS (Nu: SWEET HOLDING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.299' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor SK AARHUS ApS kunne offentliggøre et underskud på 266' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.204' DKK (SWEETKITCHEN ENGROS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 163' DKK (Krymmel Fabrikken ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.852' DKK (ANNE DORTHE HOLDING ApS (Nu: SWEET HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15' DKK (Fru Sød ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Lars Bo Pedersen.