Helle Kirkegaard
Erhvervsaktiv siden: | 3. sep. 1999 (25 år) |
Karrieren startede hos: | I.I. REAL ESTATE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21' DKK HELLE KIRKEGAARD HOLDING ApS (2014) |
Største underskud: | -405' DKK Selskabet af 3. august 2022 ApS (Nu: One Health International ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 121' DKK Selskabet af 3. august 2022 ApS (Nu: One Health International ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 6.061' DKK Selskabet af 3. august 2022 ApS (Nu: One Health International ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Selskabet af 3. august 2022 ApS (Nu: One Health International ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af HELLE KIRKEGAARD HOLDING ApS (5 år 10 måneder) |
Seed: 1335179379
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1999 ved I.I. REAL ESTATE A/S (tidligere CL MARKETS.COM ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Helle Kirkegaard i 1 år 4 måneder, før stoppet den 2. februar 2001.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. maj 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Selene ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
One Health International ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2022 -
Selene ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2023 -
One Health Insurance Agency A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2024
Tidslinje (22)
-
One Health Insurance Agency ApS (Nu: One Health Insurance Agency A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
Selskabet af 3. august 2022 ApS (Nu: One Health International ApS) (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024 -
Selene ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023
Blå bog (fortsat)
Helle har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.08.2022 - 01.01.2023
Direktør
22.08.2022 - Stadig aktiv
Ejer
02.01.2023 - 26.04.2023
Ejer
27.04.2023 - 10.01.2024
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
09.03.2012 - 18.01.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2012 - 21.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle Kirkegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Selene ApS (ejer lige nu 100%). Igennem holdingselskabet Selene ApS har Helle derfor også ejerandele i og .
Du kan se koncerndiagram for Helle Kirkegaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor HELLE KIRKEGAARD HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 21' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Selskabet af 3. august 2022 ApS (Nu: One Health International ApS) kunne offentliggøre et underskud på 405' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Michael Nielsen.