Mads Bang Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Brainstorm Production v/ Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 63' DKK Waater ApS (2021) |
Største underskud: | -45' DKK Waater ApS (2023) |
Største egenkapital: | 60' DKK Waater ApS (2022) |
Største gæld: | 89' DKK Waater ApS (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Waater ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af BRANDSTATE ApS (10 år 7 måneder) |
Seed: 53870074
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 hos Brainstorm Production v/ Pedersen (tidligere Brainstorm Production v/ Pedersen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mads Bang Pedersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Mads i 1 år 6 måneder, inden stoppet den 1. februar 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor film- og videoproduktion. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. februar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRANDSTATE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Waater ApS
Via BRANDSTATE ApS -
Sic itur ad astra ApS
Via BRANDSTATE ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
BRANDSTATE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2014 -
Sic itur ad astra ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
Waater ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Sic itur ad astra ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
Waater ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2022
Registreringsdato: 02.02.2022 -
Brandstate I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015
Blå bog (fortsat)
Mads har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
02.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via BRANDSTATE ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
18.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2009 - 30.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2003 - 01.02.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mads Bang Pedersen er desuden ejer af holdingselskabet Sic itur ad astra ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet Sic itur ad astra ApS ejes der også andele i samt .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mads Bang Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor BRANDSTATE IVS (Nu: BRANDSTATE ApS) fremviste et overskud på 36' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor BRANDSTATE IVS (Nu: BRANDSTATE ApS) fremviste et underskud på 11' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Nichlas Rask Tougaard.