Annette Bertha Tingstrup
Karrieren startede hos: | dao Distribution Øst A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20.384' DKK A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S) (2023) |
Største underskud: | -22.564' DKK A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 92.186' DKK A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S) (2023) |
Største gæld: | 120.337' DKK A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 369 årsværk hos A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S) (2022) |
Seed: 2125288713
Erhvervskarrieren begyndte for nu flere år siden ved dao Distribution Øst A/S (tidligere A/S BLADKOMPAGNIET) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Annette Bertha Tingstrup i 69 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. april 1990.
I dag opererer virksomheden indenfor andre post- og kurertjenester. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 20.384' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TINGS HOLDING ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Senhora do Monte Interessentskab
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
TINGS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2015
Tidslinje (9)
-
TINGS HOLDING ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.04.2017
Registreringsdato: 18.04.2017 -
in development v/Annette Tingstrup (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.04.2016
Registreringsdato: 03.04.2016 -
TINGS HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2015
Registreringsdato: 24.08.2015
Blå bog (fortsat)
Annette har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 90 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.08.2015 - Stadig aktiv
Ejer
18.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
30.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2003 - 03.04.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
04.10.2006 - 24.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.11.1920 - 30.04.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TINGS HOLDING ApS landede et overskud på 23' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor TINGS HOLDING ApS landede et underskud på 14' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 20.384' DKK (A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 92.186' DKK (A/S BLADKOMPAGNIET (Nu: dao Distribution Øst A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 520' DKK (TINGS HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Annette' netværk er Ingrid Hoegh Kofoed.