Steen Fristrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | I/S Fristrup v/Niels Aage og Steen Fristrup (Stifter) |
Største overskud: | 61.604' DKK STEEN FRISTRUP HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 75.198' DKK STEEN FRISTRUP HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 15.327' DKK ThermoNova A/S (2022) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos ThermoNova A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Fristrup v/Niels Aage og Steen Fristrup (21 år 1 måned) |
Seed: 145614639
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2003 hos I/S Fristrup v/Niels Aage og Steen Fristrup i hvervet som Stifter og Ejer. Det var sammen med kollegaen Niels Aage Fristrup at Steen Fristrup stiftede I/S Fristrup v/Niels Aage og Steen Fristrup den dag i august 2003. Titlen som Stifter og Ejer har Steen nu besiddet i 21 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
I/S Fristrup v/Niels Aage og Steen Fristrup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
STEEN FRISTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Landmand Steen Fristrup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ThermoNova A/S
Via STEEN FRISTRUP HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
STEEN FRISTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
ThermoNova A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.04.2020
Ejendomme (4)
Tidslinje (11)
-
Landmand Steen Fristrup (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
ThermoNova A/S (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
ThermoNova A/S (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023
Blå bog (fortsat)
Steen har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
24.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
25.10.2016 - 01.03.2023
Bestyrelsesmedlem
14.04.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2023 - 01.03.2023
Ejerandel: 20-24.99% -
Reel ejer
29.11.2017 - 28.11.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Steen Fristrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STEEN FRISTRUP HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 75.198' DKK. Gennem sit holdingselskab STEEN FRISTRUP HOLDING ApS har Steen dermed også andele i ThermoNova A/S (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Steen Fristrup, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor STEEN FRISTRUP HOLDING ApS landede et overskud på 61.604' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 61.604' DKK (STEEN FRISTRUP HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 75.198' DKK (STEEN FRISTRUP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 73.372' DKK (ThermoNova A/S).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Mads Hougaard.