Per Feifer Bækgård
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1996 (28 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EHUSET A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.340' DKK K/S NYKØBING FALSTER II (2022) |
Største underskud: | -15.714' DKK K/S NYKØBING FALSTER II (2014) |
Største egenkapital: | 16.606' DKK K/S NYKØBING FALSTER II (2023) |
Største gæld: | 73.698' DKK K/S NYKØBING FALSTER II (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos EBILLET A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af BAEKGAARD HOLDING ApS (20 år) |
Seed: 1976289219
Karrieren som leder begyndte den dag i 1996 hos EHUSET A/S (tidligere DANSK DATA ELEKTRONIK A/S) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Per Feifer Bækgård i 1 år 1 måned, inden stoppet den 31. maj 1997.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET NYKØBING FALSTER II ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
BAEKGAARD HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S NYKØBING FALSTER II
Via KOMPLEMENTARSELSKABET NYKØBING FALSTER II ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S NYKØBING FALSTER II
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (42)
-
BAEKGAARD HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
APROXI ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022 -
K/S NYKØBING FALSTER II
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2017
Registreringsdato: 27.04.2017
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
30.09.2004 - 20.08.2024
Ejer
30.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.10.2009 - 01.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.07.2019 - 30.06.2020
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.10.2003 - 05.01.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2004 - 21.01.2005
Direktør
01.10.2004 - 03.12.2007
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.10.2010 - 14.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor K/S NYKØBING FALSTER II landede et overskud på 5.340' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor K/S NYKØBING FALSTER II landede et underskud på 15.714' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.475' DKK (K/S NYKØBING FALSTER II).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.606' DKK (K/S NYKØBING FALSTER II).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 228' DKK (KODIF NYKØBING FALSTER II ApS (Nu: KOMPLEMENTARSELSKABET NYKØBING FALSTER II ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Søren Rasmussen.