Lars Pedersen Svejstrup
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Club Tan Solcenter v/J Hansen & L Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 48' DKK 3P-TEK ApS (2022-23) |
Største underskud: | -90' DKK Svejstrup &Co IVS (2015-16) |
Største egenkapital: | 75' DKK 3P-TEK ApS (2022-23) |
Største gæld: | 146' DKK Svejstrup &Co IVS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af LPS v/Lars Pedersen Svejstrup (6 år 1 måned) |
Seed: 1700150317
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2003 ved Club Tan Solcenter v/J Hansen & L Pedersen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jesper Weidemann Abildgaard at Lars Pedersen Svejstrup stiftede Club Tan Solcenter v/J Hansen & L Pedersen den dag i august 2003. Rollen som Ejer og Stifter havde Lars i 5 år 6 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen aktiviteter vedrørende fysisk velvære. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. februar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Svejstrup & Co. ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
3P-TEK ApS
Via Svejstrup & Co. ApS
Direktørposter (2)
-
3P-TEK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2022 -
Svejstrup & Co. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022
Tidslinje (9)
-
3P-TEK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.07.2022
Registreringsdato: 31.07.2022 -
Svejstrup & Co. ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
Svejstrup & Co. ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
31.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.12.2015 - 07.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2009 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.08.2003 - 28.02.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Pedersen Svejstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Svejstrup & Co. ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 63' DKK. Igennem sit holdingselskab Svejstrup & Co. ApS har Lars dermed også ejerandele i 3P-TEK ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Pedersen Svejstrup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor 3P-TEK ApS fremviste et overskud på 48' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor Svejstrup &Co IVS fremviste et underskud på 90' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 48' DKK (3P-TEK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 75' DKK (3P-TEK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 63' DKK (Svejstrup & Co. ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jan Ellefsen.