Kåre Bo Holm Dyvekær
Erhvervsaktiv siden: | 3. dec. 1984 (39 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOMMERLAND SJÆLLAND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 28.395' DKK BIEN A/S (2021-22) |
Største underskud: | -12.871' DKK BIEN A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 118.471' DKK BIEN A/S (2021-22) |
Største gæld: | 136.530' DKK BIEN A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos SOMMERLAND SJÆLLAND A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SOMMERLAND SJÆLLAND A/S (39 år 10 måneder) |
Seed: 97056380
Det begyndte for alvor dengang i 1984 ved SOMMERLAND SJÆLLAND A/S som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Kåre Bo Holm Dyvekær nu besiddet i 39 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen forlystelsesparker o.l.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 2.902' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Stigshøj Minkfarm I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Kåre Dyvekær
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KD HOLDING AF 24.11.2006 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
SOMMERLAND SJÆLLAND A/S
Via KD HOLDING AF 24.11.2006 ApS -
ODSHERRED RESORT ApS
Via KD HOLDING AF 24.11.2006 ApS -
Minigolfparken ApS
Via KD HOLDING AF 24.11.2006 ApS -
Tinghulevej 16 ApS
Via KD HOLDING AF 24.11.2006 ApS
Direktørposter (4)
-
KD HOLDING AF 24.11.2006 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2006 -
SOMMERLAND SJÆLLAND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.1999 -
Tinghulevej 16 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.08.2023 -
ODSHERRED RESORT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.2007
Bestyrelsesposter (3)
-
BIEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2007 -
SOMMERLAND SJÆLLAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.1984 -
Minigolfparken ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.02.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (34)
-
Tinghulevej 16 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023 -
Minigolfparken ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2023
Registreringsdato: 02.02.2023 -
Minigolfparken ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023
Blå bog (fortsat)
Kåre har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
09.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
05.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
24.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kåre Bo Holm Dyvekær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KD HOLDING AF 24.11.2006 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 25.403' DKK. Igennem sit holdingselskab KD HOLDING AF 24.11.2006 ApS har Kåre dermed også ejerandele i SOMMERLAND SJÆLLAND A/S (100%), ODSHERRED RESORT ApS (100%), Minigolfparken ApS (15-19.99%) og Tinghulevej 16 ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Kåre Bo Holm Dyvekær, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kåre Bo Holm Dyvekær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved BIEN A/S der præsenterede et overskud på 28.395' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved BIEN A/S der præsenterede et underskud på 12.871' DKK.
Kåre har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 39 år 10 måneder fra 1984 til i dag hos SOMMERLAND SJÆLLAND A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.384' DKK (JKM REAL ESTATE ApS (Nu: Wolmer Gruppen Adm. ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 287' DKK (Minigolfparken ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.554' DKK (JKM REAL ESTATE ApS (Nu: Wolmer Gruppen Adm. ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 77' DKK (Minigolfparken ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kåre' netværk er Karina Holm Dyvekær.