Jens Kjær Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | Tetschner & Kjær I/S (Ejer) |
Største overskud: | 4.506' DKK T&K Entreprise ApS (2018-19) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.778' DKK JEC Gruppen IVS (Nu: JEC Gruppen ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 5.456' DKK T&K Entreprise ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos T&K Entreprise ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KJÆR CHRISTENSEN ApS (13 år 8 måneder) |
Seed: 1368784636
Karrieren som erhvervsperson startede i 2003 i Tetschner & Kjær I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Morten Tetschner at Jens Kjær Christensen stiftede Tetschner & Kjær I/S den dag i september 2003. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jens i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JEC Gruppen ApS
Ejerandel: 100% -
NSAO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
T&K Entreprise ApS
Via JEC Gruppen ApS -
Kjær Christensen Ejendomme ApS
Via JEC Gruppen ApS
Direktørposter (4)
-
Kjær Christensen Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2023 -
JEC Gruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2016 -
T&K Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2016 -
NSAO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
NSAO ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.02.2023
Registreringsdato: 10.02.2023 -
NSAO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.02.2023
Registreringsdato: 10.02.2023 -
Kjær Christensen Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.02.2023
Registreringsdato: 10.02.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
18.06.2016 - Stadig aktiv
Ejer
14.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2015 - 18.03.2016
Direktør
17.08.2015 - 18.03.2016
Bestyrelsesmedlem
07.05.2016 - 28.11.2018
Direktør
07.05.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jens Kjær Christensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• JEC Gruppen ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.778' DKK.
• NSAO ApS (100% ejerskab).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Kjær Christensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor T&K Entreprise ApS kunne fremvise et overskud på 4.506' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Allan Christensen.