Erik Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSEPSOLAR ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -256' DKK DANSEPSOLAR ApS (2017) |
Største egenkapital: | 880' DKK DANSEPSOLAR ApS (2014) |
Største gæld: | 183' DKK DANSEPSOLAR ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af DANSEPSOLAR ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 362469455
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2011 hos DANSEPSOLAR ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Erik Petersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter havde Erik i , inden stoppet den 8. februar 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden teknisk rådgivning. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2016 kunne fremvise et underskud på 34' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. november 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mikcon
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (7)
-
Mikcon (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.08.2022
Registreringsdato: 14.08.2022 -
DANSEPSOLAR ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.11.2020
Registreringsdato: 17.11.2020 -
DANSEPSOLAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.10.2020
Registreringsdato: 22.10.2020
Blå bog (fortsat)
Erik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
16.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 2,2% -
Stifter og Ejer
01.02.2011 - 08.02.2011
Direktør
09.02.2011 - 22.10.2020
Ejer
09.02.2011 - 17.11.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor DANSEPSOLAR ApS fremviste et underskud på 256' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Niels Erling Pedersen.