Henriette Høyer
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S HAZEL GROVE (Ejer) |
Største overskud: | 920' DKK LOYAL SOLUTIONS A/S (2013-14) |
Største underskud: | -18.590' DKK LOYAL SOLUTIONS A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 25.457' DKK LOYAL SOLUTIONS A/S (2020-21) |
Største gæld: | 31.891' DKK LOYAL SOLUTIONS A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos LOYAL SOLUTIONS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS HAZEL GROVE KOMPLEMENTAR (13 år 4 måneder) |
Seed: 149173840
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2005 ved K/S HAZEL GROVE som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Henriette Høyer købte en andel af virksomheden den 24. juni 2005 og fik en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Henriette af: Frank Busk Heitmann, ApS HAZEL GROVE KOMPLEMENTAR, Keld Scotwin Schøyen og Allan Alexander Serena. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem havde Henriette i 11 år 10 måneder, før fratrædelsen den 27. april 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2015 kunne fremvise et underskud på 344' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 5. september 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
complementpeople
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
LOYAL SOLUTIONS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.10.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
LOYAL SOLUTIONS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2021
Registreringsdato: 25.10.2021 -
complementpeople (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021 -
ApS HAZEL GROVE KOMPLEMENTAR (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.11.2018
Registreringsdato: 14.11.2018
Blå bog (fortsat)
Henriette har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
22.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
24.06.2005 - 14.11.2018
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
24.06.2005 - 27.04.2017
Bestyrelsesmedlem
30.12.2015 - 05.09.2018
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
09.01.2007 - 03.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor ApS HAZEL GROVE KOMPLEMENTAR fremviste et overskud på 14' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S HAZEL GROVE fremviste et underskud på 344' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henriette' netværk er Peter Børge Kisbye.