Kasper Fløe Svenningsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | Firma Kasper Fløe Svenningsen (Ejer) |
Største overskud: | 5.163' DKK HERBO-ADMINISTRATION A/S (2015-16) |
Største underskud: | -1.734' DKK HERBO-ADMINISTRATION A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 2.992' DKK HERBO-ADMINISTRATION A/S (2020-21) |
Største gæld: | 16.572' DKK HERBO-ADMINISTRATION A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos HERBO-ADMINISTRATION A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af Buckthorn ApS (14 år 4 måneder) |
Seed: 734913750
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2003 ved Firma Kasper Fløe Svenningsen (tidligere Kasper Fløe Svenningsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kasper Fløe Svenningsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Kasper i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJDA Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Buckthorn ApS
Via EJDA Invest ApS -
EJDA Udvikling ApS
Via EJDA Invest ApS -
Blomfelt Administration ApS
Via EJDA Udvikling ApS -
Matthiesen Ejendomsservice ApS
Via EJDA Invest ApS
Direktørposter (5)
-
EJDA Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2017 -
EJDA Udvikling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2014 -
Buckthorn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2019 -
Matthiesen Ejendomsservice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2019 -
Blomfelt Administration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2021
Tidslinje (28)
-
DANSK TAGBOLIG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2021
Registreringsdato: 15.06.2021 -
HERBO-ADMINISTRATION A/S
Fratrådt som direktørDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
Blomfelt Administration ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2021
Registreringsdato: 01.05.2021
Blå bog (fortsat)
Kasper har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.2019 - 21.12.2020
Direktør
01.04.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2020 - 29.04.2023
Reel ejer
30.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2018 - 31.12.2018
Direktør
01.07.2018 - 12.02.2019
Bestyrelsesmedlem
04.12.2018 - 15.06.2021
Ejerandel: 20% -
Direktør
01.10.2020 - 26.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Blomfelt Administration ApS landede et overskud på 333' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor HERBO-ADMINISTRATION A/S landede et underskud på 1.734' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 333' DKK (Blomfelt Administration ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 46' DKK (EJDA EJENDOMSADMINISTRATION ApS (Nu: Buckthorn ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 288' DKK (EJDA UDVIKLING IVS (Nu: EJDA Udvikling ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -170' DKK (Matthiesen Ejendomsservice ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Lars Matthiesen.