Jørn Stove
Erhvervsaktiv siden: | 19. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LOHMANN TRADEHOUSE INTERNATIONAL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 444' DKK LOHMANN TRADEHOUSE INTERNATIONAL A/S (Nu: LOHMANN TRADEHOUSE INTERNATIONAL ApS) (2016) |
Største underskud: | -1.160' DKK Advokaterne IMLAW Advokatanpartsselskab (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.928' DKK LOHMANN TRADEHOUSE INTERNATIONAL A/S (Nu: LOHMANN TRADEHOUSE INTERNATIONAL ApS) (2016) |
Største gæld: | 2.786' DKK LOHMANN TRADEHOUSE INTERNATIONAL A/S (Nu: LOHMANN TRADEHOUSE INTERNATIONAL ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos LOHMANN TRADEHOUSE INTERNATIONAL A/S (Nu: LOHMANN TRADEHOUSE INTERNATIONAL ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokat Jørn Stove (21 år) |
Seed: 37198413
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 hos LOHMANN TRADEHOUSE INTERNATIONAL ApS (tidligere LOHMANN TRADEHOUSE INTERNATIONAL A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jørn Stove i 17 år 9 måneder, inden stoppet den 26. november 2019.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 665' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advokat Jørn Stove
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
LOHMANN TRADEHOUSE INTERNATIONAL A/S (Nu: LOHMANN TRADEHOUSE INTERNATIONAL ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.11.2019
Registreringsdato: 26.11.2019 -
Advokaterne IMLAW Advokatanpartsselskab (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.05.2019
Registreringsdato: 29.05.2019 -
Advokaterne IMLAW Advokatanpartsselskab
Fratrådt som direktørDato: 05.01.2018
Registreringsdato: 05.01.2018
Blå bog (fortsat)
Jørn har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.02.2002 - 26.11.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.03.2016 - 29.05.2019
Direktør
30.03.2016 - 05.01.2018
Bestyrelsesmedlem
31.03.2017 - 05.01.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor Advokaterne IMLAW Advokatanpartsselskab fremviste et underskud på 1.160' DKK.