Søren Pihl Scheef
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | SP Byg v/Søren Pihl Scheef (Ejer) |
Største overskud: | 304' DKK KS-GROUP ApS (Nu: Kant Snedkeri ApS) (2022) |
Største underskud: | -469' DKK KS-GROUP ApS (Nu: Kant Snedkeri ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 393' DKK KS-GROUP ApS (Nu: Kant Snedkeri ApS) (2022) |
Største gæld: | 885' DKK KS-GROUP ApS (Nu: Kant Snedkeri ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KS-GROUP ApS (Nu: Kant Snedkeri ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Kant Snedkeri ApS (10 år 9 måneder) |
Seed: 1926202679
Det begyndte for alvor dengang i 2003 ved SP Byg v/Søren Pihl Scheef (tidligere SP Byg v/Søren Pihl Jespersen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Søren Pihl Scheef der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Søren i 7 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. august 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. august 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kant Snedkeri ApS
Ejerandel: 100% -
Arbejdskraftnu ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
Kant Snedkeri ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2013 -
Arbejdskraftnu ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2023
Tidslinje (8)
-
Arbejdskraftnu ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.12.2023
Registreringsdato: 05.12.2023 -
Arbejdskraftnu ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.10.2023
Registreringsdato: 23.10.2023 -
Arbejdskraftnu ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.02.2022
Registreringsdato: 24.02.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
14.12.2013 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
24.02.2022 - 23.10.2023
Ejer
24.02.2022 - Stadig aktiv
Direktør
05.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.09.2003 - 30.08.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor KS-GROUP ApS (Nu: Kant Snedkeri ApS) fremviste et overskud på 304' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KS-GROUP ApS (Nu: Kant Snedkeri ApS) fremviste et underskud på 469' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 469' DKK (KS-GROUP ApS (Nu: Kant Snedkeri ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21' DKK (KS-GROUP ApS (Nu: Kant Snedkeri ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11' DKK (Arbejdskraftnu ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Damian Stanislaw Smolarczyk.