Tommy Søjberg Wiborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | JOMAT v/Tommy Wiborg (Ejer) |
Største overskud: | 117.171' DKK PA CONSULTING GROUP A/S (2023) |
Største underskud: | -500' DKK T Wiborg Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 463.837' DKK PA CONSULTING GROUP A/S (2023) |
Største gæld: | 130.687' DKK PA CONSULTING GROUP A/S (2020) |
Flest årsværk: | 214 årsværk hos PA CONSULTING GROUP A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af JOMAT v/Tommy Wiborg (18 år 11 måneder) |
Seed: 1371939216
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2003 hos JOMAT v/Tommy Wiborg (tidligere Wiborg Consulting v/Tommy Wiborg) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Tommy Søjberg Wiborg der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Tommy i 18 år 11 måneder, før stoppet d. 31. august 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. august 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T Wiborg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Plaain ApS
Via T Wiborg Holding ApS
Direktørposter (2)
-
T Wiborg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2021 -
Plaain ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2024
Tidslinje (7)
-
Plaain ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
PA CONSULTING GROUP A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
Wiborg Consulting v/Tommy Wiborg (Nu: JOMAT v/Tommy Wiborg) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022
Blå bog (fortsat)
Tommy har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2021 - 24.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2003 - 31.08.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tommy Søjberg Wiborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T Wiborg Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -956' DKK. Igennem holdingselskabet T Wiborg Holding ApS har Tommy derfor også ejerandele i Plaain ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Tommy Søjberg Wiborg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PA CONSULTING GROUP A/S kunne offentliggøre et overskud på 117.171' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor T Wiborg Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 500' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 117.171' DKK (PA CONSULTING GROUP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 500' DKK (T Wiborg Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 463.837' DKK (PA CONSULTING GROUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -956' DKK (T Wiborg Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Tanja Juul Christiansen.