Martin Bjerregaard
Erhvervsaktiv siden: | 3. jan. 2000 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Infolink Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 693' DKK Lb Infolink ApS (Nu: INFOLINK ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -56' DKK Infolink Holding ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.327' DKK Infolink Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.586' DKK Lb Infolink ApS (Nu: INFOLINK ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Lb Infolink ApS (Nu: INFOLINK ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af Infolink Holding ApS (24 år 9 måneder) |
Seed: 1054484464
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2000 i Infolink Holding ApS (tidligere LARS BJERREGAARD HOLDING ApS) med titlen som Direktør, Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Direktør har Martin Bjerregaard nu bestreddet i 24 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 610' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Martin Bjerregaard ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Infolink Holding ApS
Via Martin Bjerregaard ApS -
INFOLINK ApS
Via Infolink Holding ApS -
CW PARTNER ApS
Via Infolink Holding ApS -
Coworkit A/S
Via CW PARTNER ApS
Direktørposter (2)
-
Martin Bjerregaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2015 -
INFOLINK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
INFOLINK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2000 -
Infolink Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.12.2016
Tidslinje (12)
-
Infolink Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 03.01.2017
Registreringsdato: 03.01.2017 -
Infolink Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.01.2017
Registreringsdato: 03.01.2017 -
Infolink Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.12.2016
Registreringsdato: 23.12.2016
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
17.02.2000 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 58% -
Stifter og Direktør
03.01.2000 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.12.2016 - Stadig aktiv
Ejer
03.01.2017 - 03.01.2017
Reel ejer
03.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 58% -
Stifter og Ejer
15.09.2003 - 30.06.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.02.2006 - 29.09.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Bjerregaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Martin Bjerregaard ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 786' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Infolink Holding ApS (58%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Martin Bjerregaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Lb Infolink ApS (Nu: INFOLINK ApS) kunne offentliggøre et overskud på 693' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Infolink Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 56' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 693' DKK (Lb Infolink ApS (Nu: INFOLINK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.327' DKK (Infolink Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 786' DKK (Martin Bjerregaard ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Lars Søholt Bjerregaard.