Benny Stig Nybo
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | ODENSE ENERGI ERHVERV A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af PhotoStory/ Benny Stig Nybo (21 år) |
Seed: 547305191
Karrieren som erhvervsperson startede i 2000 hos ODENSE ENERGI ERHVERV A/S (tidligere ODENSE ELFORSYNING ERHVERV A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Benny Stig Nybo i 1 år 3 måneder, før stoppet d. 28. december 2001.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anlæg af ledningsnet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PhotoStory/ Benny Stig Nybo
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
PhotoStory/ Benny Stig Nybo (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2003
Registreringsdato: 01.09.2003 -
ODENSE ELFORSYNING ERHVERV A/S (Nu: ODENSE ENERGI ERHVERV A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.12.2001
Registreringsdato: 28.12.2001 -
ODENSE ELFORSYNING ERHVERV A/S (Nu: ODENSE ENERGI ERHVERV A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2000
Registreringsdato: 20.09.2000
Blå bog (fortsat)
Benny har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Benny' netværk er Søren Windell.