Daniel Bo Frederiksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | Cyberdoc.dk v/Daniel B.Frederiksen (Ejer) |
Største overskud: | 1.353' DKK UPTIME-IT ApS (2016) |
Største underskud: | -1.085' DKK UPTIME-IT ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.000' DKK UPTIME-IT ApS (2016) |
Største gæld: | 2.446' DKK UPTIME-IT ApS (2020) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos UPTIME-IT ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af DANIEL FREDERIKSEN HOLDING ApS (15 år 4 måneder) |
Seed: 102494419
Det hele begyndte for alvor dengang i 2003 ved Cyberdoc.dk v/Daniel B.Frederiksen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Daniel Bo Frederiksen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Daniel i 11 år 9 måneder, før fratrædelsen den 11. juli 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 11. juli 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DANIEL FREDERIKSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
IniGroup ApS
Via DANIEL FREDERIKSEN HOLDING ApS -
INILAB ApS
Via IniGroup ApS -
Vision Field Care Holding ApS
Via INILAB ApS -
Vision Field Care ApS
Via Vision Field Care Holding ApS -
ChargeAdvice ApS
Via IniGroup ApS
Direktørposter (1)
-
DANIEL FREDERIKSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
UPTIME-IT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2021
Registreringsdato: 21.01.2021 -
Cyberdoc.dk v/Daniel B.Frederiksen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 11.07.2015
Registreringsdato: 11.07.2015 -
DANIEL FREDERIKSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.06.2009
Registreringsdato: 03.06.2009
Blå bog (fortsat)
Daniel har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
03.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.12.2020 - 01.10.2021
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2007 - 21.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2003 - 11.07.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Daniel Bo Frederiksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DANIEL FREDERIKSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 559' DKK. Igennem sit holdingselskab DANIEL FREDERIKSEN HOLDING ApS har Daniel dermed også ejerandele i IniGroup ApS (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Daniel Bo Frederiksen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor DANIEL FREDERIKSEN HOLDING ApS fremviste et overskud på 234' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor DANIEL FREDERIKSEN HOLDING ApS fremviste et underskud på 116' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 126' DKK (inilab ApS (Nu: INILAB ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.085' DKK (UPTIME-IT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 559' DKK (DANIEL FREDERIKSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -309' DKK (UPTIME-IT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Lasse Møller.