Tomas Toftdahl Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROSEED A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.738' DKK SEG A/S (2023) |
Største underskud: | -175' DKK Profectus ApS (2019) |
Største egenkapital: | 9.132' DKK SEG A/S (2023) |
Største gæld: | 8.429' DKK SEG A/S (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SEG A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PROSEED A/S (9 år 11 måneder) |
Seed: 981276424
Det startede i 2003 ved PROSEED A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Tomas Toftdahl Olesen i 9 år 11 måneder, før stoppet den 18. januar 2013.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. maj 2013.
Direktørposter (1)
-
Profectus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
SEG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Profectus ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.01.2024
Registreringsdato: 17.01.2024 -
SEG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2023
Registreringsdato: 02.06.2023 -
PROCURE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2020
Registreringsdato: 24.08.2020
Blå bog (fortsat)
Tomas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.12.2014 - 24.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2003 - 18.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2003 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tomas Toftdahl Olesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved SEG A/S der præsenterede et overskud på 4.738' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved PROCURE A/S der præsenterede et underskud på 126' DKK.
Tomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 11 måneder fra 2003 til 2013 hos PROSEED A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.738' DKK (SEG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.132' DKK (SEG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.514' DKK (Profectus ApS).