Peter Steen Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KUSK HVIDEVARER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 18.428' DKK HVIDT & FRIT A.M.B.A. (2021) |
Største underskud: | -60' DKK KJELLERUP EVENT ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 71.997' DKK HVIDT & FRIT A.M.B.A. (2021) |
Største gæld: | 77.588' DKK HVIDT & FRIT A.M.B.A. (2017) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos HVIDT & FRIT A.M.B.A. (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KUSK HVIDEVARER ApS (20 år 11 måneder) |
Seed: 1962842801
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2003 i KUSK HVIDEVARER ApS som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør har Peter Steen Pedersen nu besiddet i 20 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen detailhandel med elektriske husholdningsapparater. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 819' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AMIA Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KUSK HVIDEVARER ApS
Via AMIA Invest ApS
Direktørposter (1)
-
AMIA Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
HVIDT & FRIT A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.07.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
HVIDT & FRIT A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.07.2022
Registreringsdato: 19.07.2022 -
HVIDT & FRIT A.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.07.2022
Registreringsdato: 18.07.2022 -
Ejendomsselskabet Lihn og Pedersen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2015 - 18.07.2022
Bestyrelsesmedlem
19.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2003 - 31.12.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
24.09.2003 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2012 - 08.09.2020
Reel ejer
01.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.10.2011 - 22.10.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor KUSK HVIDEVARER ApS fremviste et overskud på 1.112' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14.938' DKK (HVIDT & FRIT A.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 59.259' DKK (HVIDT & FRIT A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.001' DKK (KUSK HVIDEVARER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Lars-bo Carsten Borðoy.