Thomas Kiær
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Speciallæge Thomas Kiær (Ejer) |
Største overskud: | 166.263' DKK AZANTA A/S (2020) |
Største underskud: | -28.584' DKK AZANTA A/S (2014) |
Største egenkapital: | 239.873' DKK AZANTA A/S (2023) |
Største gæld: | 289.975' DKK CENTER FOR RYGKIRURGI A/S (Nu: Capio A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 423 årsværk hos CENTER FOR RYGKIRURGI A/S (Nu: Capio A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af THOMAS KIÆR SPINE SURGERY CLINIC ApS (20 år 8 måneder) |
Seed: 1006002337
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2002 ved Speciallæge Thomas Kiær i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Thomas Kiær der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Thomas i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen praktiserende speciallæger og ambulatorier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SPINEX HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET HELLEBARDEN ApS
Via SPINEX HOLDING ApS -
K/S HELLEBARDEN
Via KOMPLEMENTARSELSKABET HELLEBARDEN ApS -
DRIFTSSELSKABET HELLEBARDEN I/S
Via K/S HELLEBARDENIkke offentliggjort -
THOMAS KIÆR SPINE SURGERY CLINIC ApS
Via SPINEX HOLDING ApS -
Handysize Invest ApS
Via SPINEX HOLDING ApS -
Komplementarselskabet Clipper Bulk Invest II ApS
Via Handysize Invest ApS -
Clipper Bulk Invest II K/S
Via Komplementarselskabet Clipper Bulk Invest II ApS -
Kiær Holding ApS
Via SPINEX HOLDING ApS -
Acure Privathospital A/S
Via Kiær Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Kiær Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2021 -
THOMAS KIÆR SPINE SURGERY CLINIC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2003 -
SPINEX HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2004 -
Acure Privathospital A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Acure Privathospital A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.02.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (60)
-
Kiær Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.09.2021
Registreringsdato: 03.09.2021 -
Bookingplatform ApS (Nu: Sundhedspartneren ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020 -
Acure Privathospital A/S
Tilknyttet som direktørDato: 27.02.2020
Registreringsdato: 27.02.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
03.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.12.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.11.2017 - 06.05.2021
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
27.02.2020 - 06.09.2020
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.02.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5%
Thomas Kiær ejer desuden også holdingselskabet Kiær Holding ApS (ejer lige nu 51%). Gennem holdingselskabet Kiær Holding ApS ejes der også andele i Acure Privathospital A/S (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Thomas Kiær, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor SPINEX HOLDING ApS landede et overskud på 64.937' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SPINEX HOLDING ApS landede et underskud på 14.525' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 19.238' DKK (SPINEX HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.230' DKK (Bookingplatform ApS (Nu: Sundhedspartneren ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 239.873' DKK (AZANTA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.637' DKK (Bookingplatform ApS (Nu: Sundhedspartneren ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Per Gullestrup.