Finn Schlitterlau
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | NECTA VENDING SOLUTIONS HOLDING DENMARK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 64.509' DKK WITTENBORG A/S (Nu: Evoca Nordic ApS) (2015) |
Største underskud: | -29.472' DKK TCA Invest ApS (2019) |
Største egenkapital: | 250.680' DKK WITTENBORG A/S (Nu: Evoca Nordic ApS) (2015) |
Største gæld: | 171.469' DKK WITTENBORG A/S (Nu: Evoca Nordic ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos REDTZ GLAS OG FACADE A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Finn Schlitterlau (20 år 11 måneder) |
Seed: 1446226474
Det hele begyndte den dag i 2001 ved NECTA VENDING SOLUTIONS HOLDING DENMARK ApS (tidligere NECTA VENDING SOLUTIONS HOLDING DENMARK A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Finn Schlitterlau i 3 år, før fratrædelsen den 30. november 2004.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 14. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Finn Schlitterlau
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Åbakkegaard ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
InMetal a/s
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
REDTZ GLAS OG FACADE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2023
Tidslinje (36)
-
InMetal a/s
Tilknyttet som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
REDTZ GLAS OG FACADE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
SD-PL Service and Installations ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023
Blå bog (fortsat)
Finn har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
08.03.2022 - 25.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
24.08.2011 - 13.10.2020
Ejer
24.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.11.2019 - 12.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Schlitterlau er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Åbakkegaard ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.565' DKK. Gennem sit holdingselskab Åbakkegaard ApS har Finn dermed også andele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Finn Schlitterlau, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor SPIDER-LIFT HOLDING ApS landede et overskud på 16.269' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor InMetal a/s landede et underskud på 7.518' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 53.097' DKK (WITTENBORG A/S (Nu: Evoca Nordic ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.282' DKK (TCA LIFT A/S (Nu: FALCON LIFTS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 111.210' DKK (WITTENBORG A/S (Nu: Evoca Nordic ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -21.107' DKK (TCA Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Preben Padkær Hansen.