Per Hou Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 1985 (39 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BM EJENDOMME A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.628' DKK BM LAKERING A/S (2021-22) |
Største underskud: | -2.151' DKK AURION A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 17.940' DKK AURION A/S (2020-21) |
Største gæld: | 34.453' DKK AURION A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos CYLINDRIC DENMARK A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BM EJENDOMME A/S (30 år 1 måned) |
Seed: 2041255010
Det hele begyndte for alvor dengang i 1985 ved BM EJENDOMME A/S (tidligere B.M. LAKERING NØRRE AABY A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Per Hou Christensen i 30 år 1 måned, før fratrædelsen den 19. februar 2015.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016-17 kunne fremvise et overskud på 974' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 17. oktober 2023.
Ejendomme (2)
Tidslinje (36)
-
MASKINFABRIKKEN 4 I ÉN ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2019
Registreringsdato: 02.12.2019 -
AURION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2017
Registreringsdato: 17.01.2017 -
B.M. LAKERING NØRRE AABY A/S (Nu: BM EJENDOMME A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.02.2015
Registreringsdato: 19.02.2015
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2013 - 02.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.01.2012 - 17.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.01.1985 - 19.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2003 - 31.05.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Per Hou Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved AURION A/S der præsenterede et overskud på 1.118' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved MASKINFABRIKKEN 4 I ÉN ApS der præsenterede et underskud på 486' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 1 måned fra 1985 til 2015 hos BM EJENDOMME A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 5.282' DKK (CYLINDRIC DENMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 77' DKK (MASKINFABRIKKEN 4 I ÉN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 16.577' DKK (AURION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.736' DKK (MASKINFABRIKKEN 4 I ÉN ApS).