Thomas Nonboe Lorentzen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | TL MC-Trading v/Thomas Lorentzen (Ejer) |
Største overskud: | 3.749' DKK Kronjyllands El-service ApS (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.490' DKK Kronjyllands El-service ApS (2021-22) |
Største gæld: | 9.774' DKK Kronjyllands El-service ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos Kronjyllands El-service ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af TL MC-Trading v/Thomas Lorentzen (8 år 10 måneder) |
Seed: 1084625592
Det hele startede for alvor en dag i 2003 i TL MC-Trading v/Thomas Lorentzen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Nonboe Lorentzen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Thomas i 8 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thomas Lorentzen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Thomas Lorentzen Ejendoms Invest Aps
Via Thomas Lorentzen Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Thomas Lorentzen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2018 -
Kronjyllands El-service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2018 -
Thomas Lorentzen Ejendoms Invest Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Thomas Lorentzen Ejendoms Invest Aps
Tilknyttet som direktørDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
Thomas Lorentzen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.08.2018
Registreringsdato: 23.08.2018 -
Kronjyllands El-service ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.08.2018
Registreringsdato: 23.08.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.08.2018 - 29.12.2023
Direktør
23.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.11.2003 - 30.09.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Kronjyllands El-service ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.749' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.313' DKK (Kronjyllands El-service ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.290' DKK (Kronjyllands El-service ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.665' DKK (Thomas Lorentzen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Mikkel Vestergaard Teilmann.